Полномочия депутата Государственного Совета Удмуртской Республики Гурова Олега Вячеславовича, избранного по Чайковскому одномандатному избирательному округу № 6, досрочно прекращены с 25 апреля 2017 года на основании письменного заявления о сложении полномочий депутата Государственного Совета Удмуртской Республики.
Родился 25 января 1976 года. Образование высшее. Окончил Удмуртский государственный университет, специальность – финансы и кредит, юриспруденция.
1996 – 1997 гг. – бухгалтер, ТОО «Смола», г.Ижевск.
1997 – 1999 гг. – госналогинспектор, старший госналогинспектор, Государственная налоговая инспекция по Ленинскому району, г.Ижевск.
1999 – 2001 гг. – экономист, ЗАО «Ассо-Инвест», г.Ижевск.
2001 – 2002 гг. – директор, ООО «Межрегиональная лизинговая компания», г.Ижевск.
2002 – 2003 гг. – директор, ООО «РАО Стандарт», г.Ижевск.
2003 – 2004 гг. – заместитель директора, ООО «РАО Стандарт», г.Ижевск.
2004 – 2012 гг. – директор, ООО «Межрегиональная лизинговая компания», г.Ижевск.
2012 – 2016 гг. – первый заместитель директора, исполняющий обязанности директора, директор МУП г.Ижевска «Ижводоканал», г.Ижевск.
С 2016 года - заместитель директора по экономическим вопросам в ООО «Межрегиональная лизинговая компания» (ООО «МЛК»), г.Ижевск.
Государственные награды, звания, поощрения: памятная медаль «20 лет Государственному Совету Удмуртской Республики».
Срок полномочий с 14 октября 2012 года по 25 апреля 2017 года.
26.04.2017 14:17